մաթեմ

Գտե՛ք արտադրյալը
189 x 563 =106407
567 x 1239 =702513
9584 x 657 =6296688
Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
1172 x 9008 =10557356
376 x 40503=15229128
Կատարե՛ք բազմապատկում
1024 x 9648=9879552
5678 x 1234 =7006652
3000 x 1000 =3000000
Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:20
 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s