մաթեմ

  1. Գտե՛ք արտադրյալը
    • 189 x 563 =103.046
    • 567 x 1239 =702.019
    • 9584 x 657 =6.299.788
  2. Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
    • 1172 x 9008 =
    • 376 x 40503=
  3. Կատարե՛ք բազմապատկում
    • 1024 x 9648=
    • 5678 x 1234 =
    • 3000 x 1000 =
  4. Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s